Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Norrbom Sams(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Martin Norrbom Sams | 01.01.2007 | Chr. Winthers Vej 6, 1860 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BROOKYARD HOLDING ApS | 34078793 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ejerforeningen Chr. Winthers Vej 6 | 38177141 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Norrbom Holding ApS | 41403926 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Pindsvin ApS | 43408895 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SAMS HOLDING ApS | 30235436 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Vibeke Westh Consulting | 44612577 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.11.2018 | 0,00 (km) | Christian Winthers Vej 6, 1860 Frederiksberg C | Christian Winthers Vej 6, 1860 Frederiksberg C |
SAMS HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 29.01.2007 og angivet som gældende fra 29.12.2006 (6491 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Samsee | 42060771 |
Samse Holding ApS | 38926055 |
Samsen ApS | 40316507 |
SAMS GULVBELÆGNING ApS | 30537904 |
SAMS HOLDING ApS | 30235436 |
SAMSIKRING ApS | 66626814 |
Sams Indeklima v/Morten Nielsen | 26728037 |
SAMSINE INVEST ApS | 34697884 |
Samsing & Bruun ApS | 40304126 |
Samsing Consult | 36302410 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Norrbom Sams(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Norrbom Sams(virk.: 12) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 3 | 2 | 7 |
Pct. | 40 % | 15 % | 10 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |