Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 38, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-11-04 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Legale ejere: Sönnichsen & Z. von Wildenradt Holding GmbH (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Navne: IMMO 10 FLENSBURG ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-04-16 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-16 Statstidende Dekret
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Jens Ziesemer Von Wildenradt (direktion) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Kim-Olaf Sønnichsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-07-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 38, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 38, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-04-27 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-04-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-11-04 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-11-04 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2011-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom i Danmark og Europa, herunder formidling af fast ejendom, udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2011-10-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2011-10-14 tilføjes Vedtægter: 2011-10-14 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2011-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 38, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2010-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongstedparken 28, 4200 Slagelse (offentliggjort 2009-07-02)
Den 2010-12-10 tilføjes Direktion: Kim-Olaf Sønnichsen (direktion) (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2010-12-10 fjernes Direktion: Søren Bo Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2010-12-10 fjernes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Legale ejere: Sönnichsen & Z. von Wildenradt Holding GmbH (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2009-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongstedparken 28, 4200 Slagelse (offentliggjort 2009-07-02)
Den 2009-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 62, 6330 Padborg (offentliggjort 2007-11-14)
Den 2009-06-30 tilføjes Direktion: Søren Bo Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Direktion: Aksel Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2007-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 62, 6330 Padborg (offentliggjort 2007-11-14)
Den 2007-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Molevej 17, 6340 Kruså (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2007-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Molevej 17, 6340 Kruså (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2007-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 tilføjes Direktion: Aksel Damm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-04-24)
Den 2007-04-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-24 tilføjes Navne: IMMO 10 FLENSBURG ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-04-23 fjernes Navne: VICH 9485 ApS (offentliggjort 2007-01-29)
Den 2007-04-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: VICH 9485 ApS (offentliggjort 2007-01-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BRYLLE LARSEN V/KARL BRYLLE LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)