Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Dines Sigurd Bagenkop Sommer(virk.: 39) Dir., Reelle ejere | 0 % | 2,56 % | 5,13 % | 7,69 % |
Pct. | 0 % | 2,56 % | 5,13 % | 7,69 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Hvidt(virk.: 220) | 8,18 % | 11,82 % | 13,64 % | 24,09 % |
Jep Frimann Hansen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne-Helene Bagenkop Nielsen(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 3,23 % |
Tina Bagenkop Nielsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Mikael Dines Bagenkop Valentin(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nikolaj Dines Bagenkop Nielsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,64 % | 9,60 % | 11,07 % | 20,29 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Dines Sigurd Bagenkop Sommer | 15.09.2020 | Ballevej 4, 4735 Mern |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tina Bagenkop Nielsen | ||
Nikolaj Dines Bagenkop Nielsen | 25.05.2017 | Schønbergsgade 5, 1906 Frederiksberg C |
Steen Hvidt | 01.08.2017 | Alleen 1, 4600 Køge |
Jep Frimann Hansen | 01.05.2022 | Chr. Winthers Vej 16, 1860 Frederiksberg C |
Mikael Dines Bagenkop Valentin | 22.09.2023 | Travemündegade 1, 2150 Nordhavn |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BAGENKOP EJENDOMME - SORØ ApS | 31059070 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Bagenkop Ejendomme - Slagelse ApS | 29449570 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Bagenkop Ejendomme ApS | 27972470 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Bagenkop Erhvervsejendomme ApS | 30234871 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dines Bagenkop Nielsen | 18871580 | Aktiv | Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (773900) |
ULVSHALE STRANDBAKKE A/S | 30810104 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.04.2011 | 27,09 (km) | Skuerupvej 30, 4295 Stenlille | Fisketorvet 4E, 4200 Slagelse |
21.03.2019 | 0,02 (km) | Fisketorvet 4E, 4200 Slagelse | Fisketorvet 4F, 4200 Slagelse |
29.12.2020 | 93,41 (km) | Fisketorvet 4F, 4200 Slagelse | Ballevej 4, 4735 Mern |
Bagenkop Erhvervsejendomme ApS. |
Sidst opdateret den 23.01.2024 og angivet som gældende fra 11.01.2024 (248 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bagenkop Ejendomme - Slagelse ApS | 29449570 |
BAGENKOP EJENDOMME - SORØ ApS | 31059070 |
Bagenkop Ejendomme ApS | 27972470 |
BAGENKOP EL V/PETER GAHNER LARSEN | 85885618 |
Bagenkop Erhvervsejendomme ApS | 30234871 |
Bagenkop Erhvervsforening | 42109282 |
Bagenkop Idrætsforening | 11477348 |
Bagenkop Invest ApS | 27972470 |
Bagenkop Kro v/Flemming Johansen | 10281571 |
BAGENKOP MENIGHEDSRÅD | 22765612 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Dines Sigurd Bagenkop Sommer(virk.: 39) Dir., Reelle ejere | 27 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Pct. | 69 % | 0 % | 0 % | 8 % | 15 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steen Hvidt(virk.: 220) Ikke aktiv i virksomheden. | 71 | 0 | 2 | 52 | 93 | 2 |
Jep Frimann Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Anne-Helene Bagenkop Nielsen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Tina Bagenkop Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mikael Dines Bagenkop Valentin(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nikolaj Dines Bagenkop Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 27 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Pct. | 41 % | 0 % | 1 % | 20 % | 35 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Dines Sigurd Bagenkop Sommer(virk.: 39) Dir., Reelle ejere | 37 | 8 | 2 | 11 |
Pct. | 64 % | 14 % | 3 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Hvidt(virk.: 220) Ikke aktiv i virksomheden | 214 | 5 | 2 | 28 |
Jep Frimann Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 1 | 5 |
Anne-Helene Bagenkop Nielsen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 19 | 2 | 5 |
Tina Bagenkop Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mikael Dines Bagenkop Valentin(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nikolaj Dines Bagenkop Nielsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 253 | 28 | 6 | 38 |
Pct. | 78 % | 9 % | 2 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |