Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Bøge Mikkelsen | 20.12.2011 | 06.02.2013 | direktion |
Peter Haahr Thomsen | 15.06.2011 | 20.12.2011 | adm. dir |
Troels Brøndum Andersen | 28.05.2009 | 15.06.2011 | direktion |
Jesper Pedersen Damborg | 04.04.2008 | 28.05.2009 | direktion |
Lutz Könnecker | 11.04.2007 | 04.04.2008 | direktion |
Jesper Pedersen Damborg | 23.01.2007 | 11.04.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Julie Neerstrand Helweg | 23.02.2010 | 15.06.2011 | bestyrelse |
Troels Brøndum Andersen | 28.05.2009 | 15.06.2011 | bestyrelse |
Claus Munkholm | 28.05.2009 | 15.06.2011 | formand |
Christoffer Colding | 28.05.2009 | 23.02.2010 | bestyrelse |
Claus Rene Klostermann | 23.01.2007 | 28.05.2009 | bestyrelse |
Jesper Pedersen Damborg | 23.01.2007 | 28.05.2009 | bestyrelse |
Henrik Bøge Mikkelsen | 23.01.2007 | 28.05.2009 | formand |