Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-09 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2007-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B. DAHL KNUDSEN ApS. (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2018-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUHO CLOTHING ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 162, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 162, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 162, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2013-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2013-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 162, 7400 Herning (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2010-12-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2010-12-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2010-11-15 tilføjes Direktion: Heinrich Hoelgaard Gustafson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-15 fjernes Direktion: Ulla Maibritt Dahl Gustafson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudmoseparken 162, 7400 Herning (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2009-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2007-06-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusvej 12, 7400 Herning (offentliggjort 2007-06-15)
Den 2007-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 7, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 7, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 tilføjes Direktion: Ulla Maibritt Dahl Gustafson (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og udlejningsvirksomhed samt anparts- og aktiebesiddelse, herunder virke som holdingselskab og anden relevant virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Legale ejere: Ulla Maibritt Dahl Gustafson (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-01-24 fjernes Legale ejere: Ulla Maibritt Dahl Gustafson (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-01-25 tilføjes Navne: SUHO INVEST ApS (offentliggjort 2007-02-23)
Den 2007-01-25 tilføjes Reelle ejere: Ulla Maibritt Dahl Gustafson (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2007-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2007-01-25 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2007-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Vedtægter: 2007-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-23)
Den 2007-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Legale ejere: Ulla Maibritt Dahl Gustafson (offentliggjort 2017-10-31)