Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyraad Hovedgade 90, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-24 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-24 fjernes Interessenter: Martin Larsen, Anders Petersen Stoltenberg (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: astoltenberg@live.dk (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-24 fjernes Navne: RLS Ejendomme I/S A P Stoltenberg & M Larsen (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-24 fjernes Reelle ejere: Anders Petersen Stoltenberg, Martin Larsen (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-24 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: astoltenberg@live.dk (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: as@moltke-leth.dk (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyraad Hovedgade 90, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundby Hovedgade 88, 4750 Lundby (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Petersen Stoltenberg, Martin Larsen (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundby Hovedgade 88, 4750 Lundby (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2007-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindrosen 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: as@moltke-leth.dk (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2007-03-21 tilføjes Navne: RLS Ejendomme I/S A P Stoltenberg & M Larsen (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2007-03-20 fjernes Navne: A P Stoltenberg & M Larsen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindrosen 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 tilføjes Interessenter: Martin Larsen, Anders Petersen Stoltenberg (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2007-01-15 tilføjes Navne: A P Stoltenberg & M Larsen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-04-24)