Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bollervej 33, 9480 Løkken (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Interessenter: Lars Ole Holland Wiese (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: low@inteq.dk (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Navne: Lars Ole Wiese (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2009-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bollervej 33, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-31 fjernes Interessenter: Lars Ole Holland Wiese (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2009-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: low@inteq.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-31 fjernes Navne: Lars Ole Wiese (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bollervej 33, 9480 Løkken (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Interessenter: Lars Ole Holland Wiese (offentliggjort 2007-02-07)
Den 2007-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: low@inteq.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Navne: Lars Ole Wiese (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)