Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejnstrupvej 35, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 6, 2500 Valby (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2013-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUPERBEST TOFTEN ApS. (offentliggjort 2016-02-20)
Den 2013-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SUPERBEST VIGERSLEV ApS. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rosenstand Dressage ApS. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 6, 2500 Valby (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2020-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Centerparken 34, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centerparken 34, 2500 Valby (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2016-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbjerggårds Alle 34, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2016-02-22 tilføjes Legale ejere: Brian Grønbak Rosenstand (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-02-22 tilføjes Reelle ejere: Brian Grønbak Rosenstand (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-02-15 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2010-02-15 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbjerggårds Alle 34, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2007-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Risbjerggårds Alle 34, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Risbjerggårds Alle 34, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 tilføjes Direktion: Brian Grønbak Rosenstand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i andre selskaber, at drive detailhandel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Navne: GRØNBAK HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-25)
Den 2007-01-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-25 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Stiftere: Brian Grønbak Rosenstand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Vedtægter: 2007-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-25)
Den 2007-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)