Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 50, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-19 fjernes Bestyrelse: Annette Domar Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Direktion: Per Gadegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-19 fjernes Kontaktoplysninger: globe@globe-maler.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-19 fjernes Navne: GLOBE MALERFIRMA, VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Stiftere: GLOBE SALG OG ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-18 tilføjes Bestyrelse: Annette Domar Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 fjernes Bestyrelse: Claus Jørgen Vebert Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 tilføjes Direktion: Per Gadegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-18 fjernes Direktion: Claus Jørgen Vebert Olesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-04 tilføjes Bestyrelse: Claus Jørgen Vebert Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-04 fjernes Bestyrelse: Finn Qvistgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-15 tilføjes Direktion: Claus Jørgen Vebert Olesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-15 fjernes Direktion: Per Gadegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2007-02-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 50, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 53, 7100 Vejle (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2007-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: 53 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: 53 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Bestyrelse: Finn Qvistgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Direktion: Per Gadegaard Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor malerbranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2007-02-28)
Den 2007-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: globe@globe-maler.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Navne: GLOBE MALERFIRMA, VEJLE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Stiftere: GLOBE SALG OG ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Vedtægter: 2007-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)