Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 278.000,00 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-08-08 tilføjes Vedtægter: 2024-08-08 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 38, 7800 Skive (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nøddevej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 tilføjes Bestyrelse: Kurt Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-05-30 fjernes Bestyrelse: Poul Johannes Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-29 fjernes Bestyrelse: Bo Eric Christiansen Sundroos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-30 tilføjes Direktion: Mikael Kristian Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-30 fjernes Direktion: Bertel Gantriis (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-30 tilføjes Vedtægter: 2023-05-30 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 256.000,00 (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-08)
Den 2021-06-03 tilføjes Vedtægter: 2021-06-03 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2021-05-26 tilføjes Bestyrelse: Mikael Kristian Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-26 fjernes Bestyrelse: Palle Sønderby Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Bestyrelse: Bo Eric Christiansen Sundroos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2019-06-03 fjernes Bestyrelse: Kjeld Nørgaard Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Bent Mølgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 230.000,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2019-05-07 tilføjes Vedtægter: 2019-05-07 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 218.000,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2018-04-09 tilføjes Vedtægter: 2018-04-09 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-10 tilføjes Bestyrelse: Bent Mølgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-10 fjernes Bestyrelse: Ulla Gylling Erbou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Bestyrelse: Bertel Gantriis (næstformand) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2012-10-24 tilføjes Direktion: Bertel Gantriis (direktør) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2012-09-14 tilføjes Bestyrelse: Poul Johannes Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er fondraising, der kan understøtte initiativer og arrangementer, der kan profi-lere den nye Skive kommune på nationalt niveau, såsom events, mester-skabsstævner udstillinger og koncerter, at forestå indkøb af kunst, at støtte internationale kunstneres besøg i Skive kommune, at støtte eksperimentelle former for arkitektur, design, kunst og understøtte. Skive kommunes intention om at blive eliteidrætsby på udvalgte områder. Selskabet kan herudover væ-re administratorer af tiltag, der kan indeholdes i formålsparagraffen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-21 tilføjes Vedtægter: 2012-06-21 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2012-06-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøddevej 3, 7800 Skive (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2010-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hemmersvej 62, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-12 tilføjes Bestyrelse: Ulla Gylling Erbou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-12 fjernes Bestyrelse: Frits Johannes Malling Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-14 fjernes Bestyrelse: Christen Bo Lønstrup Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-10-12 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: brandingskiveegnen@c.dk (offentliggjort 2007-10-15)
Den 2007-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 194.000,00 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2007-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hemmersvej 62, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-18 tilføjes Bestyrelse: Christen Bo Lønstrup Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Legale ejere: BALLING SPAREKASSE, SPAR NORD BANK A/S (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2007-01-18 tilføjes Navne: BRANDING SKIVEEGNEN ApS (offentliggjort 2007-01-24)
Den 2007-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-24)
Den 2007-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)