Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 35, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-16 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Navne: ALL INC. ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Stiftere: YURDUM HOLDING ApS, MRB Byg ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2014-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 fjernes Direktion: Lena Karin Thrane Hermansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurantvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2013-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2013-06-13 tilføjes Vedtægter: 2013-06-13 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2013-06-13 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-01 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-06 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 35, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 428, st. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 428, st. th., 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-16 tilføjes Direktion: Lena Karin Thrane Hermansen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2007-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-16 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-04-25)
Den 2007-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Navne: ALL INC. ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-16 tilføjes Stiftere: YURDUM HOLDING ApS, MRB Byg ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2007-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)