Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Solsvinget 14, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-23 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Kontaktoplysninger: ek@cbg.dk (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Legale ejere: Erik Kallehave Kristensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Navne: J/E EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Reelle ejere: Erik Kallehave Kristensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Stiftere: Erik Kallehave Kristensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-09-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-11-14 fjernes Direktion: Erik Kallehave Kristensen (direktion) (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2019-11-16 Statstidende Dekret
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ek@cbg.dk (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2014-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: erik.kristensen@skolekom.dk (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2010-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2010-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2010-06-20 fjernes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2009-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solsvinget 14, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2009-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebrovej 7, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-08 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2009-09-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: erik.kristensen@skolekom.dk (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebrovej 7, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-23 tilføjes Direktion: Erik Kallehave Kristensen (direktion) (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2007-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje faste ejendomme og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-23 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Legale ejere: Erik Kallehave Kristensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Navne: J/E EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Reelle ejere: Erik Kallehave Kristensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2007-01-23 tilføjes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2007-01-23 tilføjes Stiftere: Erik Kallehave Kristensen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2007-01-23 tilføjes Vedtægter: 2007-01-23 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2007-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-17)