Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 19, 1., 1151 København K (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 1, 4., 2200 København N (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2012-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENHAGEN CREATORS ASSOCIATED ApS. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2012-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: QUIZ'NJOY ApS. (offentliggjort 2016-05-06)
Den 2017-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: COPENHAGEN CREATORS ASSOCIATED ApS. (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Gamerce ApS. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gamerce ApS. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-10-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Evrest Holding IVS. (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2018-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Cameo Games ApS. (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Cameo Games ApS. (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Cameo Games ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-03-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cameo Games ApS. (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborg Tværgade 1, 4., 2200 København N (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2020-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 14, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 14, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 5, 3. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: lkkh@hotmail.com (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-21 tilføjes Reelle ejere: Leif Ola Kvalvik (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 5, 3. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2013-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 18, 2. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle applikationer og spil. Produkterne vil fortrinsvis blive distribueret via Appstore og Android Market samt tilsvarende distributionskanaler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-20 tilføjes Vedtægter: 2012-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-20 fjernes Binavne: COPENHAGEN CREATORS ASSOCIATED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-14 tilføjes Navne: LOK INVEST ApS (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2012-03-13 fjernes Navne: COPENHAGEN APP CREATORS ApS (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 18, 2. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2012-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2011-01-31 tilføjes Navne: COPENHAGEN APP CREATORS ApS (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2011-01-30 fjernes Navne: LOK INVEST ApS (offentliggjort 2007-01-23)
Den 2010-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 29, 1561 København V (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegnskrogen 18, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnskrogen 18, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-21 tilføjes Binavne: COPENHAGEN CREATORS ASSOCIATED ApS, KILLERSNAKE ApS, IQOLOR ApS, COPENHAGEN CREATORS SOCIETY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Direktion: Leif Ola Kvalvik (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Legale ejere: Leif Ola Kvalvik (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2007-01-21 tilføjes Navne: LOK INVEST ApS (offentliggjort 2007-01-23)
Den 2007-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Stiftere: Leif Ola Kvalvik (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-23)
Den 2007-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)