Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2007-04-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JPR EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngholmsvej 76, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2011-02-14)
Den 2010-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 4, st. th., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2008-02-13)
Den 2008-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 4, st. th., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2008-02-13)
Den 2008-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 89, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 89, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Direktion: Peter Lauritsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt drive finansiering, handel, investering og anlægsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Legale ejere: Peter Lauritsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2007-01-19 tilføjes Navne: PCPM HOLDING ApS (offentliggjort 2007-02-02)
Den 2007-01-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Lauritsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2007-01-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Stiftere: Peter Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Vedtægter: 2007-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-02-02)
Den 2007-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)