Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Gülnar Jensen | 19.01.2007 | 30.01.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Norborg | 01.09.2017 | 30.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Lorents Steen | 07.04.2016 | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Verner Mørch | 01.11.2013 | 07.04.2016 | bestyrelse |
Henrik Lund Dal | 19.01.2007 | 30.01.2019 | bestyrelse |
Frank Gülnar Jensen | 19.01.2007 | 30.01.2019 | bestyrelse |
Per Gullestrup | 19.01.2007 | 01.11.2013 | bestyrelse |