Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborggade 98, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-05 fjernes Navne: NUNO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Stiftere: Nuno Miguel Cordeiro Ramos (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-29 fjernes Direktion: Nuno Miguel Cordeiro Ramos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborggade 98, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Direktion: Nuno Miguel Cordeiro Ramos (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje og administrere aktier og anparter og sædvanlige forretningsmæssige dispositioner, med tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Navne: NUNO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Stiftere: Nuno Miguel Cordeiro Ramos (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Vedtægter: 2007-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)