Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Hjulmand | 18.11.2014 | 15.12.2014 | adm. dir |
Thor Jespersen | 25.03.2011 | 18.11.2014 | direktion |
Pia Lykke Bertelsen | 29.12.2006 | 25.03.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Hjulmand | 18.11.2014 | 15.12.2014 | bestyrelse |
Søren Bæk Christensen | 29.12.2006 | 15.12.2014 | bestyrelse |
Niels Jesper Jespersen Jensen | 29.12.2006 | 15.12.2014 | formand |