Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-15 tilføjes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2007-01-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNIGROUP ApS. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2023-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 9, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: licht@unigroup.dk (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-11 fjernes Revisor: GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 9, st., 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-12-10)
Den 2010-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 19, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2008-02-19)
Den 2010-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at - enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber - at fungere som holdingselskab og anden hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-10 tilføjes Vedtægter: 2010-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sprogøvej 19, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2008-02-19)
Den 2008-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborggade 12, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLSEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborggade 12, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Direktion: Flemming Licht (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Legale ejere: Flemming Licht (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2007-01-17 tilføjes Navne: FLEMMING LICHT HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Reelle ejere: Flemming Licht (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2007-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2007-01-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLSEN & CO. ApS, GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)