Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2016-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggårdsvej 7, 6893 Hemmet (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-17 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Legale ejere: Torsten Just (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Navne: TORSTEN JUST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Stiftere: Torsten Just (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-08-28 fjernes Direktion: Torsten Just (direktion) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-08-28 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2014-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdsvej 7, 6893 Hemmet (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2014-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Galgebjergevej 23, 6893 Hemmet (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2010-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2010-12-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galgebjergevej 23, 6893 Hemmet (offentliggjort 2014-02-19)
Den 2007-01-17 tilføjes Direktion: Torsten Just (direktion) (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2007-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre erhvervsdrivende selskaber, samt anden dermed efter direktionens skøn forbunden virksomhed. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-17 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Legale ejere: Torsten Just (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Navne: TORSTEN JUST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2007-01-17 tilføjes Stiftere: Torsten Just (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Vedtægter: 2007-01-17 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2007-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2007-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Tømrerfirmaet af den 23. marts 2015 ApS. (offentliggjort 2016-02-16)