Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterskolevej 10, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 23, 4. 411., 1219 København K (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: hjorth.lene@gmail.com (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 23, 4. 411., 1219 København K (offentliggjort 2021-10-31)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterskolevej 10, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterskolevej 10, 7000 Fredericia (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterskolevej 10, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-10 fjernes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterskolevej 10, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2007-01-16 tilføjes Direktion: Lene Hjulsager Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, samt gennem datterselskab at drive virksomhed med handel, industri og servicevirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-16 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Legale ejere: Lene Hjulsager Hjorth, Per Hjorth (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2007-01-16 tilføjes Navne: L OG P HJORTH HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-01-16 tilføjes Reelle ejere: Lene Hjulsager Hjorth, Per Hjorth (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2007-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-16 tilføjes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Stiftere: Per Hjorth, Lene Hjulsager Hjorth (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Vedtægter: 2007-01-16 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2007-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)