Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Kristen von der Recke Olsson | 22.11.2007 | 04.09.2012 | adm. dir |
Victor Christoffersen | 01.10.2006 | 22.11.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arly John Eskildsen | 01.01.2010 | 04.09.2012 | bestyrelse |
Dorit Margrethe Dühring | 01.01.2010 | 04.09.2012 | bestyrelse |
Henrik Hilleberg | 01.01.2010 | 04.09.2012 | bestyrelse |
Thomas Gyldal Petersen | 22.11.2007 | 04.09.2012 | bestyrelse |
Kjeld Kristian Hansen | 22.11.2007 | 04.09.2012 | formand |
Lis Lykke Petersen | 22.11.2007 | 31.12.2009 | bestyrelse |
Grethe Hummelmose Nissen | 22.11.2007 | 31.12.2009 | bestyrelse |
Bjarne Kaspersen Hansen | 22.11.2007 | 31.12.2009 | bestyrelse |
Helge Larsen | 22.11.2007 | 31.12.2009 | bestyrelse |
Arne Englund Jørgensen | 22.11.2007 | 31.12.2009 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.10.2006 | 22.11.2007 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.10.2006 | 22.11.2007 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.10.2006 | 22.11.2007 | bestyrelse |