Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 32, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Direktion: Per Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-12 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Legale ejere: Per Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Navne: PER ANDERSEN, FAABORG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Reelle ejere: Per Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Stiftere: Per Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Faaborg 2021 ApS. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2018-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2018-11-18 tilføjes Vedtægter: 2018-11-18 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2018-05-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 32, 5600 Faaborg (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Direktion: Per Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Ejendomsselskabet Lægerne Faaborg ApS, formueadministration og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-12 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2007-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Legale ejere: Per Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Navne: PER ANDERSEN, FAABORG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Reelle ejere: Per Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-12 tilføjes Stiftere: Per Andersen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Vedtægter: 2007-01-12 (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2007-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2007-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-04)