Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-10-07 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-06 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-10-06 tilføjes Vedtægter: 2022-10-06 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2007-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET MARGRETHEVEJ 12 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2007-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: M NIELSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Kræmmergården I/S. (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2010-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HJØRRING DETAIL SERVICE ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: KOVO PARK ApS. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-12-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Astorp Skilte & Reklame ApS. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KOVO PARK ApS. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: KOVO PARK ApS. (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-06-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Højene Enge ApS. (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2021-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Astorp Skilte & Reklame ApS. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-26 fjernes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-08-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Månebakken 12, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vissevej 95, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissevej 95, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vissevej 95, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissevej 95, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2019-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Tausens Vej 30, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Tausens Vej 30, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2019-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Faldet 36, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faldet 36, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-01-06)
Den 2017-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2017-02-05)
Den 2017-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: miv3@me.com (offentliggjort 2017-02-05)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2010-10-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2010-10-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margrethevej 12, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2017-02-05)
Den 2007-01-09 tilføjes Direktion: Michael Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2007-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber/virksomheder og udføre investeringer af enhver art, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-04-18)
Den 2007-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Legale ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2007-01-09 tilføjes Navne: MN HOLDING, HIRTSHALS ApS (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2007-01-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Nielsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2007-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Stiftere: Michael Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2007-01-09 tilføjes Vedtægter: 2007-01-09 (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2007-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2007-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-26)