Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Portlandsvej 26, 2300 København S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-08 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Legale ejere: Allan Dau (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Navne: Dau´s Entreprise ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Reelle ejere: Allan Dau (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Stiftere: LARS PEDERSEN HOLDING ApS, Bendt Vogter (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-14 fjernes Direktion: Allan Dau (direktør) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 Statstidende Dekret
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-09-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Portlandsvej 26, 2300 København S (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 205, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Direktion: Allan Dau (direktør) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Bendt Vogter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniør- og kloakvirksomhed. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2015-12-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: Allan Dau (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: Bendt Vogter, LARS PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Navne: Dau´s Entreprise ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2015-12-30 fjernes Navne: VIP INTERNATIONAL MEAT ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-31 tilføjes Reelle ejere: Allan Dau (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Vedtægter: 2015-12-31 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2015-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngevej 205, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mødestensvænge 6, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-06 tilføjes Direktion: Bendt Vogter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-06 fjernes Direktion: Lars John Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2012-04-17 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med værdipapirer samt anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2011-09-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2011-09-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-09-12 tilføjes Navne: VIP INTERNATIONAL MEAT ApS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2011-09-11 fjernes Navne: VIP HANDEL ApS (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2011-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2011-09-12 tilføjes Vedtægter: 2011-09-12 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2011-09-12 fjernes Direktion: Bendt Vogter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mødestensvænge 6, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2007-01-08 tilføjes Direktion: Bendt Vogter (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-08 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Legale ejere: Bendt Vogter, LARS PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Navne: VIP HANDEL ApS (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2007-01-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2007-01-08 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Stiftere: LARS PEDERSEN HOLDING ApS, Bendt Vogter (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-22)