Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 25, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Direktion: Ole Peter Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-10 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: opj@oplogistik.dk (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Legale ejere: OP LOGISTIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Navne: OP LOGISTIK ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Reelle ejere: Ole Peter Jørgensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Stiftere: OP LOGISTIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2018-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-18 tilføjes Navne: OP LOGISTIK ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2010-09-17 fjernes Navne: OP LOGISTIK A/S (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2010-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2010-09-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2010-09-18 fjernes Bestyrelse: Annelise Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-11 tilføjes Legale ejere: OP LOGISTIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 25, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Bestyrelse: Annelise Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Direktion: Ole Peter Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-10 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: opj@oplogistik.dk (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Navne: OP LOGISTIK A/S (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2007-01-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Peter Jørgensen (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Stiftere: OP LOGISTIK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-17)