Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: BACKSTAGE ACCESSORIES ApS. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Goldschmidtsvænget 9, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-08 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Legale ejere: Sauvanee Sattayadid Vedersø (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Navne: EJO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Reelle ejere: Sauvanee Sattayadid Vedersø (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Stiftere: Erik Lillegaard Johansen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-09 fjernes Direktion: Sauvanee Sattayadid Vedersø (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Sauvanee Sattayadid Vedersø (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Erik Lillegaard Johansen (direktion) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Sauvanee Sattayadid Vedersø (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: Erik Lillegaard Johansen (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Sauvanee Sattayadid Vedersø (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Goldschmidtsvænget 9, 5230 Odense M (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2012-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Goldschmidtsvænget 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Goldschmidtsvænget 6, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Direktion: Erik Lillegaard Johansen (direktion) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2007-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje anparter og/ eller aktier i erhvervsdrivende virksomheder. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-08 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Legale ejere: Erik Lillegaard Johansen (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2007-01-08 tilføjes Navne: EJO HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Stiftere: Erik Lillegaard Johansen (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Vedtægter: 2007-01-08 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)