Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Revisor | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2019-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 23, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-30 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Navne: MONDENA II ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-01-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-03-25 fjernes Legale ejere: Selskabet 17.08.2017 ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-03-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-27)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2018-02-02 fjernes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-12-22 fjernes Direktion: Jens Østergaard Madsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-02 tilføjes Direktion: Jens Østergaard Madsen (direktion) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2014-06-02 fjernes Direktion: Lene Fog Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Revisor: COMPLET REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2011-06-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 23, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2010-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klubiensvej 19, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Direktion: Lene Fog Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Metropol ApS cvr. nr. 19 68 41 99 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-30 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Legale ejere: Selskabet 17.08.2017 ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Navne: MONDENA II ApS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2006-12-18 tilføjes Vedtægter: 2006-12-18 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-02)