Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bornholmsgade 3, 1266 København K (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2007-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HJØRRING RETAIL. (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2021-10-04 tilføjes Legale ejere: Benedikte Stanek Bossen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-04 fjernes Legale ejere: Preben John Bossen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2018-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nectaram.com (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2017-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnbuepladsen 5, 4., 1550 København V (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-05-02 tilføjes Direktion: Peter Søby Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 fjernes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ansvarlig deltager i K/S Hjørring Retail. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 tilføjes Vedtægter: 2010-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-23 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-11)
Den 2007-12-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Møberg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-16 tilføjes Legale ejere: Christian Hother Sørensen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-09 tilføjes Legale ejere: HARPSØFARMEN A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-08 tilføjes Legale ejere: Preben John Bossen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2007-05-07 tilføjes Legale ejere: ERIK JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-06 tilføjes Legale ejere: Anja Schacht Odgaard (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-03 tilføjes Legale ejere: Peter Søby Nielsen, Ove Hedegaard Pedersen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-02 tilføjes Legale ejere: Lise-Lotte Brøndt Glarkrog (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Legale ejere: Søren Koppelhus (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2007-02-20)
Den 2007-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-15 tilføjes Direktion: Michael Kaa Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Navne: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING RETAIL (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-02-14 fjernes Navne: KR 1411 ApS (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2007-02-15 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-09 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Navne: KR 1411 ApS (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2007-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2007-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)