Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SAHVA A/S. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2017-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ORTOWEAR ApS. (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2020-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DanEjendomme ApS. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykær 68, 2605 Brøndby (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgervænget 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: Mette Engskov, René Engskov (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-22 fjernes Legale ejere: René Engskov (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-23 tilføjes Reelle ejere: Mette Engskov, René Engskov (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-22 fjernes Reelle ejere: René Engskov (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgervænget 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2017-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jakobs Gade 7, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: engskov@live.com (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2014-01-09 fjernes Kontaktoplysninger: rene.engskov@mail.dk (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jakobs Gade 7, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2013-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed subsidiært af indentificere virksomhed egnet for overtagelse, medejerskab eller tilsvarende. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-25 tilføjes Vedtægter: 2009-09-25 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2009-09-25 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-05-29 fjernes Bestyrelse: René Engskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2007-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: rene.engskov@mail.dk (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2007-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsvinget 20, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-10 tilføjes Bestyrelse: René Engskov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Direktion: René Engskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-01-15)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Legale ejere: René Engskov (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2007-01-10 tilføjes Navne: DANIDEA ApS (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2007-01-10 tilføjes Reelle ejere: René Engskov, René Engskov (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-10 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Stiftere: René Engskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2007-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)