Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Magle Torv 6, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-09 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: image@eaglestudio.dk (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Legale ejere: Benedikte Hertel (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Navne: ØRNEBORG FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Stiftere: Benedikte Hertel (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-07-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-04-23 fjernes Direktion: Paul Michael Ørneborg (direktion) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magle Torv 6, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 131, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødager Alle 131, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2013-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 117, 2500 Valby (offentliggjort 2013-12-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve fotografisk virksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2012-12-20 fjernes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 tilføjes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-28 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 fjernes Revisor: BIRGER OUTZEN JEPPESEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2007-08-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-10 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2007-08-13)
Den 2007-08-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: image@eaglestudio.dk (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 117, 2500 Valby (offentliggjort 2013-12-14)
Den 2007-01-09 tilføjes Direktion: Paul Michael Ørneborg (direktion) (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2007-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-09 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Legale ejere: Benedikte Hertel (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Navne: ØRNEBORG FOTOGRAFI ApS (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Revisor: BIRGER OUTZEN JEPPESEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-09 tilføjes Stiftere: Benedikte Hertel (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2007-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-30)