Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Interessenter | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bonde Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2016-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-07 tilføjes Kontaktoplysninger: tgj@bdo.dk (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2013-07-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-04 tilføjes Vedtægter: 2013-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogensvej 43, 9310 Vodskov (offentliggjort 2012-01-03)
Den 2012-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 26, 9370 Hals (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 26, 9370 Hals (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2011-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordbyvej 25, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-21 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-03-12)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordbyvej 25, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-23 tilføjes Bestyrelse: Torben Gyde Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET ØSTERBROGADE 54, NØRRESUNDBY (offentliggjort 2007-01-23)
Den 2006-12-23 tilføjes Legale ejere: Hellmund Invest ApS, Flemming Bonde Jakobsen, Torben Gyde Jensen (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2006-12-23 tilføjes Navne: K/S ØSTERBROGADE 54, NØRRESUNDBY (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-23 tilføjes Reelle ejere: Jan Hellmund Jensen, Flemming Bonde Jakobsen, Torben Gyde Jensen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2006-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-23 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2007-01-23)
Den 2006-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)