Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Revisor | Vedtægter | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hjemmeside | Formål | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Navne | Binavne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-05-31 tilføjes Bestyrelse: Kasper Klintø (næstformand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-05-30 fjernes Bestyrelse: Kasper Klintø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-04-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-04-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2023-06-09 tilføjes Bestyrelse: Gertrud Knudsen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-06-08 fjernes Bestyrelse: Gertrud Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-05-25 tilføjes Bestyrelse: Johannes Elbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Kirsten Holst Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-04-17 tilføjes Bestyrelse: Kasper Klintø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-04-17 fjernes Bestyrelse: Johannes Elbæk (næstformand) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-04-17 tilføjes Vedtægter: 2023-04-17 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-06-09 tilføjes Bestyrelse: Louise Bundgaard (formand) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-06-08 fjernes Bestyrelse: Louise Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-01 tilføjes Bestyrelse: Lise Lykke Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-06-01 fjernes Bestyrelse: Erik Bisgaard Madsen (formand) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2022-01-10 tilføjes Bestyrelse: Gertrud Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-01-10 fjernes Bestyrelse: Hans-Henrik Bramaholm Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-12 tilføjes Vedtægter: 2021-04-12 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Mads Smith Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Hasse Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 tilføjes Bestyrelse: Ilse Ankjær Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-22 fjernes Bestyrelse: Frank Bøgh Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-04-09 fjernes Bestyrelse: Henning Otte Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-09 tilføjes Vedtægter: 2018-04-09 (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2017-04-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 tilføjes Bestyrelse: Louise Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-24)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-02-28 fjernes Bestyrelse: Jens Munk Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: sampension@sampension.dk (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Smakkedalen 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-02 tilføjes Hjemmeside: www.pjdpension.dk (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-01 tilføjes Direktion: Hasse Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Jens Otto Holst (direktør) (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-04 tilføjes Vedtægter: 2016-04-04 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-01 tilføjes Direktion: Jens Otto Holst (direktør) (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-31 fjernes Direktion: Cristina Patricia Lage (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Kaare-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-04-13 fjernes Bestyrelse: Niels Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-29 tilføjes Formål: Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne og deres pårørende økonomisk tryghed. Pensionskassen driver pensionskassevirksomhed som tværgående pensionskasse efter reglerne i denne vedtægt og pensionsregulativerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 tilføjes Tegningsregel: Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formand eller næstformand. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-29 tilføjes Vedtægter: 2013-04-29 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-01 tilføjes Direktion: Cristina Patricia Lage (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-31 fjernes Direktion: Erik Adolphsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Holst Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2011-04-26 fjernes Bestyrelse: Mira Therese Schønemann Brøndsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smakkedalen 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-06-23)
Den 2010-04-28 tilføjes Bestyrelse: Lars Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-29 tilføjes Direktion: Erik Adolphsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-19 fjernes Direktion: Niels Erik Eberhard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-11 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Bay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-10 tilføjes Bestyrelse: Henning Otte Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-10 fjernes Bestyrelse: Martin Lundgaard Thysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-30 fjernes Bestyrelse: Lars Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 285 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-01-20 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Bestyrelse: Johannes Elbæk (næstformand) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 fjernes Bestyrelse: Johannes Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-06-23)
Den 2008-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søholm Park 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-05 tilføjes Bestyrelse: Johannes Christensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-01-01 fjernes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-29 tilføjes Bestyrelse: Martin Lundgaard Thysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-29 fjernes Bestyrelse: Judith Holse Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-29 fjernes Revisor: Knud Landkilde, Jørgen Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-23 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Arboe Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-23 fjernes Bestyrelse: Svend Duedahl Vesterlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-07 fjernes Revisor: Kaj Richardt Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 tilføjes Revisor: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Revisor: Ebbe Juhl Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Banke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@pjd-pension.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-10-01 fjernes Direktion: Holger Faurbye Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-15 tilføjes Direktion: Niels Erik Eberhard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholm Park 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1608 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-24 tilføjes Bestyrelse: Mira Therese Schønemann Brøndsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-24 fjernes Bestyrelse: Nils Bille (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@pjd-pension.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Kunstmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-14 fjernes Bestyrelse: Lone Carstensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-05-16 tilføjes Revisor: Ebbe Juhl Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-21 fjernes Bestyrelse: Lars Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-15 tilføjes Bestyrelse: Lone Carstensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-12 tilføjes Navne: PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-11 fjernes Navne: DANSK AGRONOMFORENINGS PENSIONSKASSE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-01 fjernes Bestyrelse: Svend Martin Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-01 tilføjes Revisor: Kaj Richardt Andersen, Jørgen Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 fjernes Revisor: RSM PLUS A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 fjernes Bestyrelse: Bruno Pinto Skjøtt Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-11 fjernes Bestyrelse: Kaj Jakobsen Skriver (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-12-05 fjernes Bestyrelse: Helge Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-28 fjernes Bestyrelse: Ivar Kristoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-28 fjernes Revisor: RTV REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 4, 1608 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-05-17 tilføjes Bestyrelse: Ivar Kristoffersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-05-17 tilføjes Binavne: PENSIONSKASSEN FOR DYRLÆGER, DANSK AGRONOMFORENINGS PENSIONSKASSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-17 tilføjes Direktion: Holger Faurbye Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-05-17 tilføjes Hovedbranche: Pensionskasser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-05-17 tilføjes Navne: DANSK AGRONOMFORENINGS PENSIONSKASSE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-05-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1983-05-17 tilføjes Revisor: RTV REVISION A/S, RSM PLUS A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER, Knud Landkilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSINTERESSENTSKABET PROVSTEBO. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1994-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSINTERESSENTSKABET SORTE HEST, BYGNING 4 & 7 SAMT PARKERINGSKÆLDER. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2008-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Unipension I/S. (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2010-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNIP PE K/S. (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2010-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MP GP ApS. (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2011-10-25 sletter virksomheden Ejerskaber: MP Investment Management A/S. (offentliggjort 2017-03-01)