Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jeberg Holding ApS (CVR 41748532) | NORMAL | 09.10.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peter Jeberg | 27.12.2006 | 09.10.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
My Medical A/S (CVR 40660313) | NORMAL | 01.07.2019 | 04.11.2020 | 100,00% | 100,00% |