Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2022-06-28 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Henrik Lund Andersen, Lasse Taulborg Madsen og Martin Sejthen Hundevad i forening. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Sejthen Hundevad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: MS Hundevad Holding ApS, HENRIK LUND ANDERSEN HOLDING ApS, TAULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Sejthen Hundevad, Lasse Taulborg Madsen, Henrik Lund Andersen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-01 tilføjes Vedtægter: 2021-04-01 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: HENRIK LUND ANDERSEN HOLDING ApS, TAULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Lasse Taulborg Madsen, Henrik Lund Andersen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-10-05 tilføjes Bestyrelse: Mads Peter Lübeck (formand) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Bestyrelse: Birgit Nordstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Lund Andersen (formand) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 tilføjes Direktion: Lasse Taulborg Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2020-10-05 fjernes Direktion: Birgit Nordstrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2020-10-05 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: HENRIK LUND ANDERSEN HOLDING ApS, TAULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-06-01 fjernes Legale ejere: Birgit Nordstrøm (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Lasse Taulborg Madsen, Henrik Lund Andersen (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-31 fjernes Legale ejere: HENRIK LUND ANDERSEN HOLDING ApS, TAULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-05-31 fjernes Reelle ejere: Lasse Taulborg Madsen, Henrik Lund Andersen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lund Andersen (formand) (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2017-12-04 fjernes Bestyrelse: Jan Nordstrøm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-03 fjernes Bestyrelse: Henrik Lund Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.261.500,00 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industribakken 6, 8870 Langå (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 18, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-06-29 tilføjes Hjemmeside: www.unimec.dk (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@unimec.dk (offentliggjort 2011-06-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-24 tilføjes Direktion: Birgit Nordstrøm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-24 fjernes Direktion: Henrik Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-24 fjernes Bestyrelse: Birgit Nordstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-05 fjernes Bestyrelse: Peter Høegh Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-05 tilføjes Legale ejere: Birgit Nordstrøm (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2008-04-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Høegh Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-29 fjernes Bestyrelse: Johnny Rubach Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er er udvikling og fremstilling af specialmaskiner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 916.500,00 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-29 tilføjes Legale ejere: HENRIK LUND ANDERSEN HOLDING ApS, TAULBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2008-04-29 tilføjes Reelle ejere: Lasse Taulborg Madsen, Henrik Lund Andersen (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2008-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2008-04-29 tilføjes Vedtægter: 2008-04-29 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-12-06 tilføjes Navne: UNIMEC A/S (offentliggjort 2007-12-17)
Den 2007-12-05 fjernes Navne: CONMEC A/S (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Johnny Rubach Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eriksvej 18, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2015-06-29)
Den 2007-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordstjernen 37, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n. (offentliggjort 2007-01-18)
Den 2007-01-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordstjernen 37, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lund Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-08 tilføjes Binavne: CONSTRUCTION MECHANICS A/S, ALUMEC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Direktion: Henrik Lund Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 666.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Navne: CONMEC A/S (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2007-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-08 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2007-01-08 tilføjes Stiftere: TAULBORG HOLDING ApS, Jan Nordstrøm, HENRIK LUND ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2007-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)