Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon James Murden | 27.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gerard Willem Lam | 09.10.2018 | 11.04.2023 | adm. dir |
Jan Hagedorn | 30.04.2015 | 09.10.2018 | adm. dir |
Jan Hagedorn | 30.04.2015 | 11.11.2015 | adm. dir |
Anita Lettink | 26.09.2012 | 30.04.2015 | adm. dir |
Marjukka Mäki-Hokkonen | 20.09.2011 | 26.09.2012 | adm. dir |
Lars Peter Ebert | 29.12.2006 | 20.09.2011 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Simon James Murden | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gillian Tiffney Nolan | 08.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Katie Jaclyn Rooney | 06.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christopher Anthony Michalak | 06.04.2020 | 08.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steve Chalker | 26.10.2018 | 06.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gerard Willem Lam | 09.10.2018 | 11.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andrew Phillip Monshaw | 09.10.2018 | 06.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Stuart Ross | 30.04.2015 | 26.10.2018 | formand |
Jan Hagedorn | 30.04.2015 | 09.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Stuart Ross | 30.04.2015 | 29.08.2016 | formand |
Jan Hagedorn | 30.04.2015 | 11.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Stuart Ross | 30.04.2015 | 11.11.2015 | formand |
Adel Bedry Al-Saleh | 11.04.2014 | 09.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Adel Bedry Al-Saleh | 11.04.2014 | 11.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anita Lettink | 26.09.2012 | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Marcel Maria Petrus Diderik Verdonck | 01.12.2011 | 11.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Marjukka Mäki-Hokkonen | 11.09.2008 | 26.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
John Robert Stier | 13.11.2007 | 30.04.2015 | formand |
Christopher Micahel Renwick Stone | 13.11.2007 | 01.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Ebert | 13.11.2007 | 20.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jos M. Sluys | 29.12.2006 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Maria Magdalena Vercammen | 29.12.2006 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jakob M. M. P. D. Verdonck | 29.12.2006 | 13.11.2007 | bestyrelsesmedlem |