Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Bestyrelse: Niels Otte (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Interessenter: ST. WENDEL & WALSRODE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Kontaktoplysninger: otte_niels@hotmail.com (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Legale ejere: Mette Lindegaard Attrup, K/S WENDEL-WALSRODE INVEST, Niels Otte, Thomas Færch, Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Navne: K/S WINDPARK ST. WENDEL & WALSRODE (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Reelle ejere: Niels Otte, Thomas Færch, Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-12 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-12-31 tilføjes Legale ejere: Niels Otte, Thomas Færch, Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-12-30 fjernes Legale ejere: Niels Otte, Thomas Færch, Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Reelle ejere: Niels Otte, Thomas Færch, Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2013-06-12 tilføjes Legale ejere: Niels Otte, Thomas Færch, Finn Ballegaard Pilgaard Kristensen, K/S WENDEL-WALSRODE INVEST (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2011-07-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2011-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bruunsvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at erhverve og drive vindmøller i Vindparken "St. Wendel & Walsrode" beliggende i Tyskland, herunder at sælge den producerede electricitet bedst muligt. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2011-04-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2011-04-14 tilføjes Vedtægter: 2011-04-14 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2010-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: otte_niels@hotmail.com (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bruunsvej 9, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-05 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-05 tilføjes Interessenter: ST. WENDEL & WALSRODE KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2007-01-05 tilføjes Legale ejere: Mette Lindegaard Attrup (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2007-01-05 tilføjes Navne: K/S WINDPARK ST. WENDEL & WALSRODE (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2007-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Otte (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-15 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2006-12-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-12)