Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Nielsen | 20.09.2019 | direktør |
Lars Sørensen | 23.01.2007 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Sørensen | 15.11.2008 | 20.09.2019 | direktion |
Torben Nielsen | 23.01.2007 | 15.11.2008 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2007 | 23.01.2007 | direktion |