Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-31 fjernes Revisor: ADDEA Administation ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-04-02 tilføjes Revisor: ADDEA Administation ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-04-02 fjernes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsvirksomhed og investeringsvsirksomhed i øvrigt og andet efter direktionens skøn relateret virksomhed i Europa. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-02 tilføjes Vedtægter: 2010-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 tilføjes Revisor: Ejendommen Bredgade 39, Kalundborg v/Steffen Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-28 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakketoppen 12, 2830 Virum (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-10 tilføjes Direktion: Henrik Meling Norup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 tilføjes Navne: HMN INVEST ApS (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-05-09 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5515 (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-05-10 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 tilføjes Legale ejere: HNC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2007-02-14 tilføjes Reelle ejere: Henrik Meling Norup (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 5515 (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)