Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 fjernes Bestyrelse: Ken Trabjerg Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Direktion: Ken Trabjerg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: energiogvand@hillerod.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 fjernes Navne: ENERGI HILLERØD ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Stiftere: HILLERØD KOMMUNE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-18 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-18 fjernes Bestyrelse: Torben Grønlund Andersen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Frimer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 fjernes Bestyrelse: Hans Hansen Høyrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 39, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-04 tilføjes Bestyrelse: Hans Hansen Høyrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 fjernes Bestyrelse: Sven Ove Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Direktion: Ken Trabjerg Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 fjernes Direktion: Ole Stilling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service- og entreprisevirksomhed inden for el-, vand- og varmesektoren og anden hermed i forbindelse stående virksomhed, herunder virksomhed gennem kapitalindskud i selskaber med tilsvarende formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Navne: ENERGI HILLERØD ENTREPRISE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-03 fjernes Navne: HILLERØD GADELYS A/S (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2008-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-04 tilføjes Vedtægter: 2008-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-03-01)
Den 2006-12-13 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-03-01)
Den 2006-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 39, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 tilføjes Bestyrelse: Sven Ove Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Direktion: Ole Stilling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Kontaktoplysninger: energiogvand@hillerod.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 tilføjes Navne: HILLERØD GADELYS A/S (offentliggjort 2007-01-16)
Den 2006-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Stiftere: HILLERØD KOMMUNE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)