Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Aage Sørensen | 31.08.2011 | 12.10.2012 | direktion |
Thomas Nørgaard Kylling | 04.02.2011 | 31.08.2011 | direktion |
Allan Hoffmann Nielsen | 22.12.2006 | 04.02.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Mølkjær | 31.08.2011 | 12.10.2012 | bestyrelse |
Lars Aage Sørensen | 04.02.2011 | 12.10.2012 | bestyrelse |
Cornelis Anthonie Kuypers | 04.02.2011 | 12.10.2012 | formand |
Thomas Nørgaard Kylling | 04.02.2011 | 31.08.2011 | bestyrelse |
Allan Hoffmann Nielsen | 22.12.2006 | 04.02.2011 | bestyrelse |
Jane Susanne Hoffmann Nielsen | 22.12.2006 | 04.02.2011 | bestyrelse |
Jens Peter Henriksen | 22.12.2006 | 04.02.2011 | formand |