Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kasper Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kasper Jensen | 04.10.2019 | Nyvej 7, 3230 Græsted |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
First Empire by Kasper Jensen | 30161289 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.05.2019 | 45,72 (km) | Yrsavej 11, 2000 Frederiksberg | Tinghusevej 61, 3230 Græsted |
03.11.2020 | 3,80 (km) | Tinghusevej 61, 3230 Græsted | Nyvej 7, 3230 Græsted |
22.05.2023 | 0,00 (km) | Nyvej 7, 3230 Græsted | Nyvej 7, 3230 Græsted |
First Empire by Kasper Jensen. |
Sidst opdateret den 16.05.2023 og angivet som gældende fra 22.05.2023 (484 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
First Down Holding ApS | 39914514 |
First Drawing ApS | 38205595 |
FIRST ECONOMY ApS | 27291260 |
First Edge ApS | 38435477 |
First Edition ApS | 36722045 |
First Endeavour Holding ApS | 42977659 |
FIRST ENERGY ApS | 36458569 |
First Engros ApS | 25562801 |
FIRST ENTERPRISE A/S | 14416005 |
FIRST ENTERPRISE OF COPENHAGEN A/S | 14416005 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kasper Jensen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |