Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Henrik Dresler Petersen | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Østergaard Jensen | 18.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Østergaard | 18.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Vestergaard Pedersen | 08.07.2022 | 08.07.2024 | formand |
Thomas Henrik Dresler Petersen | 16.10.2020 | 23.06.2021 | formand |
Flemming Grønskov | 22.01.2014 | 17.12.2014 | formand |
Jacob Østergaard | 30.12.2010 | 22.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Nordmand Duedahl | 18.12.2006 | 30.12.2010 | bestyrelsesmedlem |