Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 9940 Læsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-10 fjernes Bestyrelse: Frank Levorsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Direktion: Svend Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-10 fjernes Navne: FISKERISELSKABET LÆSØ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Revisor: REGNSKABSFIRMAET MARTIN ENGBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Stiftere: Kjeld Madsen, Gregers Væver Jacobsen, Frank Levorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-27 tilføjes Bestyrelse: Gregers Væver Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-27 fjernes Bestyrelse: Erik Vinther Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Direktion: Svend Ole Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 9940 Læsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-02 tilføjes Bestyrelse: Erik Vinther Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Navne: FISKERISELSKABET LÆSØ ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Revisor: REGNSKABSFIRMAET MARTIN ENGBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Stiftere: Kjeld Madsen, Gregers Væver Jacobsen, Frank Levorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Vedtægter: 2006-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)