Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 fjernes Direktion: Pierro Henri Børge Serena Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 fjernes Navne: RA BILER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Stiftere: RONALD ACCESSORIES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og investering i biler, samt at udleje biler samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-18 tilføjes Vedtægter: 2010-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2006-12-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2007-01-10)
Den 2006-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomhusvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Direktion: Pierro Henri Børge Serena Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Navne: RA BILER ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Stiftere: RONALD ACCESSORIES HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)