Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-12-30 tilføjes Vedtægter: 2023-12-30 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-01 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: MT ÅRHUSINVEST ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: ApS AF 1/7 2013 (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af heste, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-25 tilføjes Legale ejere: ApS AF 1/7 2013, LUC NORDIC ApS, PAC EJENDOMME NORDIC ApS, OLE FLY ApS, LØ ERHVERV ApS (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-08-25 fjernes Legale ejere: TAGENSVEJ ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 tilføjes Navne: Stald GT ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-24 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET TAGENSVEJ ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 tilføjes Vedtægter: 2020-08-25 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Erik Lynge Østergaard, Carsten Speedtsberg Rasmussen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbro 10, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Legale ejere: TAGENSVEJ ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2006-12-11 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET TAGENSVEJ ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2006-12-11 tilføjes Reelle ejere: Erik Lynge Østergaard, Carsten Speedtsberg Rasmussen (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2006-12-11 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2006-12-11 tilføjes Stiftere: TAGENSVEJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Vedtægter: 2006-12-11 (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-13)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)