Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Troldehøjvej 28, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-16 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Legale ejere: Bo Petersen, Tenna Kathe Elgaard, Ulla Flinker Bisgaard, Helle Birgitte Scharling Pedersen, Uri Pais, Jørgen Mynster Fogstrup, Inger Andreasen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Navne: GROSSE STRASSE 67, FLENSBORG ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Reelle ejere: Bo Petersen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Stiftere: DANSK KAPITALUDVIKLING ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S GROSSE STRASSE 67, FLENSBURG. (offentliggjort 2007-01-08)
Den 2022-07-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2022-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-05-25 fjernes Direktion: Uri Pais (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-11-30 fjernes Legale ejere: Jonas Jørgen Lytting (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2010-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldehøjvej 28, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2010-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 175, 2840 Holte (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-12-10 tilføjes Direktion: Helle Birgitte Scharling Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2009-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er er være komplementar i K/S Grosse Strasse 67, Flensburg samt at varetage de forpligtelser som dette selskabs vedtægter til enhver tid pålægger komplementaren. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2009-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2009-12-10 tilføjes Vedtægter: 2009-12-10 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2009-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 175, 2840 Holte (offentliggjort 2009-08-25)
Den 2009-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 32, 1402 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-18 tilføjes Direktion: Uri Pais (direktør) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2009-05-18 fjernes Direktion: Per Tretow-Loof (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nicolai Eigtveds Gade 32, 1402 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Direktion: Per Tretow-Loof (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-16 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Legale ejere: Jonas Jørgen Lytting, Bo Petersen, Tenna Kathe Elgaard, Ulla Flinker Bisgaard, Helle Birgitte Scharling Pedersen, Uri Pais, Jørgen Mynster Fogstrup, Inger Andreasen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2006-11-16 tilføjes Navne: GROSSE STRASSE 67, FLENSBORG ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Reelle ejere: Bo Petersen (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-16 tilføjes Stiftere: DANSK KAPITALUDVIKLING ApS (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2006-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-28)