Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bobjergvej 28, 4550 Asnæs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-09 fjernes Kontaktoplysninger: degladebroent@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-09 fjernes Navne: DE GLADE BROLÆGGERE & ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Stiftere: Martin Winkel Dalberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 fjernes Direktion: Martin Winkel Dalberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: degladebroent@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-18 fjernes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bobjergvej 28, 4550 Asnæs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbing-Slagelsevej 42, 4560 Vig (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbing-Slagelsevej 42, 4560 Vig (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykøbing-Slagelsevej 42, 4560 Vig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbing-Slagelsevej 42, 4560 Vig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Direktion: Martin Winkel Dalberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive brolægger- og entreprenørvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Navne: DE GLADE BROLÆGGERE & ENTREPRENØR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Revisor: Grønborg Revision V/Steffen Grønborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Stiftere: Martin Winkel Dalberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Vedtægter: 2006-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)