Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 fjernes Direktion: Flemming From Søvndal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 fjernes Navne: FK HOLDING AF 11. DECEMBER 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Stiftere: Kristian Bjørklund, Flemming From Søvndal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsgade 25, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Direktion: Flemming From Søvndal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og hermed beslægtet erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Navne: FK HOLDING AF 11. DECEMBER 2006 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Stiftere: Kristian Bjørklund, Flemming From Søvndal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Vedtægter: 2006-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)