Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Direktion | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2006-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANVÆRKTØJ ApS. (offentliggjort 2015-02-26)
Den 2020-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-02-26 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-05-01 tilføjes Direktion: Jens Petter Grundvig Fregerslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Direktion: René Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Bestyrelse: René Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 tilføjes Legale ejere: Jens Petter Grundvig Fregerslev, Jens Møller Pedersen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2007-04-23 tilføjes Reelle ejere: Jens Petter Grundvig Fregerslev, Jens Møller Pedersen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refsvindinge Byvej 36, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Refsvindinge Byvej 36, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refsvindinge Byvej 36, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-23 tilføjes Bestyrelse: René Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Direktion: René Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Danværktøj ApS, samt indkøb og udlejning af specialmaskiner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 187.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Navne: DV HOLDING ApS (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-11-23 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Stiftere: René Nielsen, Jens Petter Grundvig Fregerslev, Jens Møller Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Vedtægter: 2006-11-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-12-19)
Den 2006-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)