Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kousgaard Mikkelsen | 16.12.2008 | 22.06.2009 | direktion |
Hans Ole Nielsen | 11.02.2008 | 16.12.2008 | direktion |
Hans-Kurt Bejer | 01.11.2006 | 11.02.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Kousgaard Mikkelsen | 16.12.2008 | 22.06.2009 | bestyrelse |
Preben Andersen | 16.12.2008 | 22.06.2009 | bestyrelse |
Kristian Kolding | 16.12.2008 | 22.06.2009 | formand |
Allan Malmos Jeppesen | 11.02.2008 | 16.12.2008 | bestyrelse |
Hans Ole Nielsen | 01.11.2006 | 16.12.2008 | bestyrelse |
Jens Heimburger | 01.11.2006 | 16.12.2008 | formand |
Kim Lindholm Rasmussen | 01.11.2006 | 11.02.2008 | bestyrelse |
Hans-Kurt Bejer | 01.11.2006 | 11.02.2008 | bestyrelse |
Steffen Thordahl Nielsen | 01.11.2006 | 14.02.2007 | bestyrelse |